elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut, teadur 01.01.2017–31.05.2020
elektroenergeetika instituut, teadur 01.09.2015-31.12.2016
elektroenergeetika instituut, vanemteadur 31.08.1992–31.08.2015
energiasüsteemide küberneetika labor, juhataja 01.01.1988–31.12.1992
elektrisüsteemide kateeder, vanemteadur 01.01.1976–31.12.1988
elektrisüsteemide kateeder, vaneminsener 01.01.1974–31.12.1976