arvutisüsteemide instituut, ekspert (0,50) 01.01.2022–...
arvutisüsteemide instituut, emeriitprofessor, 01.09.2020–...
arvutisüsteemide instituut, professor 01.01.2017–31.08.2020
arvutitehnika instituut, arvutisüsteemide diagnostika ja verifitseerimise õppetool, õppetooli juhataja, 01.09.2002–31.12.2016
arvutitehnika instituut, professor 01.01.1997–31.12.2002
elektroonikakompetentsuskeskus, juhataja, professor 01.01.1993–31.12.1997
digitaalsüsteemide projekteerimise ja diagnostika labori prof
arvutitehnika inst arvutitehnika ja -diagnostika prof 1992, õppet juh 1992-2003, 2006-
elektronarvutite kat ass, v-õpet, dots 1978, prof 1987, juh 1987-92
uurija-prof 2003-2005
elektroonika kompetentsuskeskuse juh 1994-97
inst dir 01.01.-31.08.2006