humanitaar-ja sotsiaalteaduste instituut, psühholoogia dotsent, direktori kohusetäitja 1994-96, aseprofessor 1993, psühholoogia professor 1998-, õppetooli juhataja
humanitaarteaduskond, prodekaan 1993-98
avaliku halduse instituut, psühholoogia õppetool, juhataja 01.09.2008-31.08.2013
tööstuspsühholoogia instituut, direktori kohusetäitja 01.07.2009-31.09.2009, direktor 01.10.2009-31.08.2014.