küberneetika instituut, täisprofessor tenuuris 01.01.2022-
küberneetika instituut, süsteemibioloogia laboratoorium, juhataja 01.01.2017–
küberneetika instituut, vanemteadur 01.01.2017–31.12.2021
TTÜ Küberneetika Instituut, süsteemibioloogia laboratoorium, juhataja 2007-31.12.2016
TTÜ Küberneetika Instituut, vanemteadur 01.01.2002–31.12.2003, 2006-31.12.2016
TTÜ Küberneetika Instituut, mehaanika ja rakendusmatemaatika osakond, teadur 1997-31.12.2002