mehaanika ja tööstustehnika instituut, vanemteadur 01.01.2017– ...
materjalitehnika instituut, triboloogia ja materjali katsetuste teaduslaboratoorium, juhataja 01.09.2007-31.08.2017
materjalitehnika instituut, vanemteadur 01.09.2007–31.12.2016
materjalitehnika instituut, 2005-2007
triboloogia labor, laborant 2000