Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS, konsultant, 2009–2013
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, ülemarst-juhatuse liige, 2008–2013
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Diagnostikakliiniku juhataja (1,00), 2002–2008
Tallinna Keskhaigla, radioloogia kliiniku juhataja, 01.01.1995–31.12.2002
Tallinna Keskhaigla, sisehaiguste kliiniku juhataja, 01.01.1995–31.12.1997
Tallinna Keskhaigla, radioloogiaosakonna juhataja, 01.01.1992–31.12.1994
Eesti Vererõhukeskus, juhataja, 01.01.1991–31.12.2000
Tallinna Pedagoogikaülikool, dotsent, 01.01.1991–31.12.1995
EKP Keskkomitee tervishoiu ja sotsiaalahoolduse sektrori juhataja, 01.01.1985–31.12.1988
Tallinna Keskhaigla, isotoopdiagnostika osakonna juhataja, radioloog, 01.01.1984–31.12.1992