Helsingi Ülikool, biotehnoloogia instituut, vanemteadur 01.01.1990–31.12.2006, 01.01.2011-31.12.2015
Soome Akadeemia, vanemteadur 01.01.2006–31.12.2011
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, teadur 01.09.1983–28.02.1990
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, nooremteadur 01.09.1980–31.08.1983