Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, peaspetsialist 01.10.2019-
Eesti Põllumajandusülikool, Keskkonnakaitse Instituut, õppedirektor 01.01.1998–31.12.2004
Eesti Põllumajandusülikool, professor (keskkonnakaitse) 01.01.1995–31.12.2005
Eesti Põllumajandusülikool, Keskkonnakaitse Instituut, vanemteadur 01.01.1993–31.12.1995
TTK "Eesti Loomakasvatus" väikeettevõte "ELVI-Aqua", juhtivteadur 01.01.1989–31.12.1993
Tartu Ülikool, nooremteadur, vanemteadur 01.01.1984–31.12.1988
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut, nooremteadur 01.01.1975–31.12.1984