keemia ja biotehnoloogia instituut, vanemteadur 01.01.–31.12.2017, 01.11.2020-12.03.2023
keemia ja biotehnoloogia instituut, sihtrahastusega vanemteadur 01.01.2018–31.10.2020
geenitehnoloogia keskus/instituut, dotsent 2001, vanemteadur 2004, dotsent (0,25) 01.09.2006-31.08.2011