IT Kolledž, direktor 02.04.2018-
infotehnoloogia teaduskond, emeriitdotsent
infotehnoloogia teaduskond, bakalureuseõppe prodekaan 10.09.2018–09.12.2023
IT Kolledž, dotsent 01.03.2021–09.12.2023
arvutisüsteemide instituut, dotsent 01.01.2017–28.02.2021
arvutitehnika instituut, külalisprofessor 01.11.2010–31.01.2011, 01.01.2014–31.12.2016
õppeprorektor, 01.02.2011–31.12.2013
arvutitehnika instituut, erakorraline professor (0,25) 2005–31.08.2010
arvutitehnika instituut, dotsent 01.01.1997–31.12.2005
arvutitehnika instituut, vaneminsener 01.01.-31.12.1997
arvutitehnika instituut, erakorraline dotsent 01.01.1994–31.12.1997
digitaalsüsteemide labor, teadur 01.01.1992–31.12.1994
digitaalsüsteemide labor, nooremteadur 01.01.1990–31.12.1992
elektronarvutite kateeder, assistent 01.01.1988–31.12.1990
elektronarvutite kateeder, insener 01.01.1981–31.12.1988