Agabus, Hannes 1979
ORCID
0000-0001-9819-8438
TalTech struktuuriüksus
elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
TalTech ametikoht
ekspert
külalisõppejõud
TalTechis
2005-
Teenistuskäik TalTechis
elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut, energiamajanduse uurimisrühm, energiamajanduse ekspert 01.05.2018-...
elektroenergeetika instituut, grandi põhitäitja 2007-22.12.2014
külalisõppejõud 2005-2017
Teenistuskäik mujal
Marble Invest OÜ, tegevjuht, juhatuse liige 01.08.2011–31.10.2015
Ubik Solutions LLC, juhatuse liige 2011-2017
Nelja Energia AS, arendusjuht 01.05.2007–31.07.2011
Elering AS, võrguanalüütik 2002-2007
Haridus
Tallinna Tehnikaülikool, energeetikateaduskond, doktorantuur (juhendaja professor O. Liik) 2004-2009
Tallinna Tehnikaülikool, energeetikateaduskond, magistrantuur -2004
Tallinna Tehnikaülikool, energeetikateaduskond, bakalaureuseõpe 1998-
Teaduskraad
tehnikateaduste doktor 2009
tehnikateaduste magister 2004
Eriala
elektroenergeetika
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, juhatuse liige 2007-2010
Sünniaeg
08.11.1979
URL
https://www.etis.ee/CV/Hannes_Agabus/est
PUBL kirjed
autor
Teadusgrupid
Teadusgrupi liige
Energiamajanduse ja kõrgepingetehnika uurimisrühm
.
Usaldusväärsed IT lahendused
,
Innovaatilised ettevõtted ja tulevikku vaatav riigivalitsemine
.
Palu, Ivo 1979